3 mars 1843
Naissance - Naissance de Louis Péteut, à Roches
GRUN 211
JUBE 19.8.1921
27 juillet 1870
Préfecture Moutier - Louis Péteut élu préfet de Moutier
BGCB 27.7.1870/258
St. A.B. Bez. Moutier B 123 no 259
GRUN 211
GAZJU 7.7.1870 PAYS 30.7.1920
24 juillet 1874
Préfecture Moutier - Louis Péteut réélu préfet de Moutier
PAYS 30.7.1874 PROG 8.7.1874
23 juillet 1878
Préfecture Moutier - Louis Péteut réélu préfet de Moutier
BGCB 23.7.1878/253
DAUC/G II/289
DEMO 25.7.1878
1881
Commandant d'arrondissement - Louis Péteut nommé commandant d'arrondissement militaire
PAYS 2.2.1881
7 mai 1882
Election au Grand-Conseil bernois - Louis Péteut, de Moutier, élu au Grand-Conseil bernois
DEMO 10.5.1882
26 juillet 1882
Préfecture Moutier - Louis Péteut élu préfet de Moutier
JURA 28.7.1882
1882
Grand-Conseil bernois - Louis Péteut élu au Grand-Conseil bernois
GRUN 211
PAYS 11.5.1882
12 août 1883
Assemblée constituante 1883 - Louis Péteut élu à l'Assemblée constituante 1883
PAYS 15.8.1883
28 juillet 1886
Préfecture Moutier - Louis Péteut réélu préfet de Moutier
JURA 30.7.1886
4 mai 1890
Grand-Conseil bernois - Louis Péteut réélu au Grand-Conseil bernois
DEMO 6.5.1890 PAYS 3.8.1890
30 juillet 1890
Préfecture Moutier- Louis Péteut réélu élu préfet de Moutier
BGCB 30.7.1890/65
DEMO 1.8.1890
29 octobre 1893
Conseil national - Louis Péteut réélu au Conseil national
PAYS 1.11.1893
15 juillet 1894
Préfecture Moutier - Louis Péteut réélu préfet de Moutier
FOJU 61/31.7.1894
JURA 17.7.1894 PAYS 19.7.1894
28 février 1897
Conseil national - Louis Péteut élu au Conseil national
FOJU 19/6.3.1897
GRUN 211
DEMO 4.3.1897 JUBE 3.3.1897
17 juillet 1898
Préfecture Moutier - Louis Péteut réélu préfet de Moutier
FOJU 63/6.8.1898
JURA 19.7.1898 PAYS 19.7.1898
27 mars 1899
Militaire - Louis Péteut intervient au Conseil national pour une réduction des dépenses militaires, la dispense de service pour les instituteurs et une réduction des effectifs lors de manœuvres
BULLAF 27.3.1900/128, 145, 165
6 juin 1899/13 juin 1899
Forêts - Louis Péteut intervient au Conseil national concernant la haute surveillance des forêts par la Confédération
BULLAF 6.6.1899/23 ss.
12 juin 1899
Militaire - Louis Péteut intervient au Conseil national concernant l'exemption de la taxe militaire
BULLAF 12.6.1899/117
27 septembre 1899
Militaire - Louis Péteut intervient au Conseil national pour le remplacement du service militaire des instituteurs par des cours de gymnastique et pour une limitation des rassemblements de troupe
BULLAF 27.7.1899/479
3 octobre 1899
Chemins de fer - Postes - Louis Péteut intervient au Conseil national sur le rôle des chemins de fer secondaires dans les transports postaux de courrier
BULLAF 3.10.1899/645
1901
Banque populaire suisse - Louis Péteut nommé directeur de la Banque populaire suisse à Moutier
JURA 9.8.1901
1909
Chemins de fer - Moutier-Soleure - Louis Péteut promoteur et membre du Conseil d'administration du chemin de fer Moutier-Soleure
GRUN 211
20 mars 1924
Mort- Mort de Louis Péteut
ASJE 1924/224
GRUN 211
FRMO 27.3.1924 PEJU 21.3.1924